GARCIA LOPEZ BENIGNO EDUARDO
Informe ejecutivo de GARCIA LOPEZ BENIGNO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA LOPEZ BENIGNO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED DE MUEBLES DE OFICINA SL | Administrador Unico | 30/04/2013 | |
OFIMAS MUEBLES DE OFICINA SL | Socio Unico | 25/01/2012 | |
OFIMAS MUEBLES DE OFICINA SL | Administrador Unico | 25/01/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA LOPEZ BENIGNO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LOPEZ BENIGNO EDUARDO
Empresa: CADEOFI MOBILIARIO DE OFICINA SL
Liquidador
- Garcia Lopez Benigno Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 32, S 8, H C 48591, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-15
Empresa: CADEOFI MOBILIARIO DE OFICINA SL
Administrador Unico
- Garcia Lopez Benigno Eduardo
Liquidador
- Garcia Lopez Benigno Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 32, S 8, H C 48591, I/A 2 (26/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-15
Empresa: RED DE MUEBLES DE OFICINA SL
Administrador Unico
- Garcia Lopez Benigno Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3411 , F 26, S 8, H C 47176, I/A 2 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-15
Empresa: CADEOFI MOBILIARIO DE OFICINA SL
Administrador Unico
- Garcia Lopez Benigno Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 32, S 8, H C 48591, I/A 1 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-15
Empresa: CADEOFI MOBILIARIO DE OFICINA SL
Socio Único
- Garcia Lopez Benigno Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3445 , F 32, S 8, H C 48591, I/A 1 (19/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-15
Empresa: OFIMAS MUEBLES DE OFICINA SL
Administrador Unico
- Garcia Lopez Benigno Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 190, S 8, H C 48415, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-15
Empresa: OFIMAS MUEBLES DE OFICINA SL
Socio Único
- Garcia Lopez Benigno Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 190, S 8, H C 48415, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-15
Información de GARCIA LOPEZ BENIGNO EDUARDO
Mostramos los datos de GARCIA LOPEZ BENIGNO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LOPEZ BENIGNO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos