GARCIA LONGORIA Y GARCIA FERNANDO
Informe ejecutivo de GARCIA LONGORIA Y GARCIA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA LONGORIA Y GARCIA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MINIMERCA SA | Consejero Delegado Solidario | 04/12/2017 | |
MINIMERCA SA | Presidente | 04/12/2017 | |
MINIMERCA SA | Consejero | 04/12/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA LONGORIA Y GARCIA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LONGORIA Y GARCIA FERNANDO
Empresa: MINIMERCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Pedro
Consejero
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Pedro
- Garcia Longoria Y Lopez Mercedes
- Rodriguez Sanz Maria Elena
Presidente
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 103, S 8, H M 27485, I/A 9 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: MINIMERCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Pedro
Consejero
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Pedro
- Garcia Longoria Y Lopez Mercedes
- Rodriguez Sanz Maria Elena
Presidente
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 103, S 8, H M 27485, I/A 9 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: PARQUEFERIAL SA
Liquidador
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 97, S 8, H M 58368, I/A 5 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: PARQUEFERIAL SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Longoria Orgaz Pedro
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Luis Miguel
Presidente
Secretario
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3453 , F 97, S 8, H M 58368, I/A 5 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-28
Empresa: MINIMERCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Pedro
Consejero
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Pedro
- Garcia Longoria Y Lopez Mercedes
- Rodriguez Sanz Maria Elena
Presidente
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 102, S 8, H M 27485, I/A 8 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Empresa: MINIMERCA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Pedro
Consejero
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
- Garcia Longoria Y Garcia Pedro
- Garcia Longoria Y Lopez Mercedes
- Rodriguez Sanz Maria Elena
Presidente
- Garcia Longoria Y Garcia Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 102, S 8, H M 27485, I/A 8 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-11-28
Información de GARCIA LONGORIA Y GARCIA FERNANDO
Mostramos los datos de GARCIA LONGORIA Y GARCIA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LONGORIA Y GARCIA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos