GARCIA LOBO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA LOBO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA LOBO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARENSA XXI SL | Administrador Unico | 26/05/2022 | |
LOBO ESCALANTE SL | Administrador Unico | 17/10/2019 | |
CONSTRUCCIONES ASTUR PANDO SL | Administrador Unico | 22/11/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA LOBO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LOBO JOSE MANUEL
Empresa: GARENSA XXI SL
Administrador Unico
- Garcia Lobo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4498 , F 185, S 8, H AS 60510, I/A 1 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-33
Empresa: PROMOCIONES NUEVA POLA SL
Administrador Unico
- Garcia Lobo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 172, S 8, H AS 33671, I/A 7 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-118-33
Empresa: LOBO ESCALANTE SL
Administrador Unico
- Garcia Lobo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 208, S 8, H AS 32934, I/A 5 (17/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-33
Empresa: PROMOCIONES NUEVA POLA SL
Administrador Unico
- Garcia Lobo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3425 , F 171, S 8, H AS 33671, I/A 6 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-33
Empresa: CONSTRUCCIONES ASTUR PANDO SL
Administrador Unico
- Garcia Lobo Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3141 , F 200, S 8, H AS 29266, I/A 8 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-33
Información de GARCIA LOBO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA LOBO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LOBO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos