GARCIA LIS OSCAR
Informe ejecutivo de GARCIA LIS OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA LIS OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOPI SA | Apoderado Solidario | 25/05/2021 | 22/02/2023 |
HOTELES PIÑERO CANARIAS SL | Apoderado Solidario | 26/05/2021 | 17/02/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA LIS OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LIS OSCAR
Empresa: HOPI SA
Apoderado Solidario
- Ferragut Planells Antonio Juan
- Garcia Lis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 170, S 8, H PM 6721, I/A 63 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-44-07
Empresa: HOTELES PIÑERO CANARIAS SL
Apoderado Solidario
- Ferragut Planells Antonio Juan
- Garcia Lis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2901 , F 41, S 8, H PM 16739, I/A 74 (17/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-39-07
Empresa: HOTELES PIÑERO CANARIAS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Lis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 202, S 8, H PM 16739, I/A 71 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-07
Empresa: HOPI SA
Apoderado Solidario
- Garcia Lis Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 169, S 8, H PM 6721, I/A 61 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-07
Información de GARCIA LIS OSCAR
Mostramos los datos de GARCIA LIS OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LIS OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos