GARCIA LIRES MARTIN
Informe ejecutivo de GARCIA LIRES MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA LIRES MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERATOR BCN 1 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/03/2024 | |
SBS MADRID SA | Apoderado | 22/03/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA LIRES MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LIRES MARTIN
Empresa: GENERATOR BCN 1 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Lires Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48245 , F 140, S 8, H B 400849, I/A 38 (26/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-08
Empresa: SBS MADRID SA
Apoderado
- Garcia Lires Martin
- Garcia Lires Martin
- Garcia Lires Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40389 , F 147, S 8, H M 96185, I/A 35 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: GV 2 MADRID BUSINESS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Lires Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47380 , F 89, S 8, H B 437859, I/A 21 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Empresa: UNICO MADRID SL
Apoderado Solidario
- Garcia Lires Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43355 , F 21, S 8, H B 394525, I/A 26 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-08
Empresa: UNICO MADRID SL
Apoderado Solidario
- Garcia Lires Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42554 , F 167, S 8, H B 394525, I/A 16 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-08
Empresa: GV 2 MADRID BUSINESS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Lires Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43772 , F 79, S 8, H B 437859, I/A 11 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-08
Información de GARCIA LIRES MARTIN
Mostramos los datos de GARCIA LIRES MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LIRES MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos