GARCIA LEBRON FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA LEBRON FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA LEBRON FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTADI GESTION SL | Secretario | 22/07/2022 | |
ARTADI GESTION SL | Consejero | 22/07/2022 | |
INVERSIONES CAYMASA 2010 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 23/07/2010 | |
INVERSIONES CAYMASA 2010 SL | Consejero | 23/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA LEBRON FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LEBRON FRANCISCO JAVIER
Empresa: ARTADI GESTION SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Lebron Francisco Javier
- Gutierrez Delgado Benito
- Sanez Garcia Brigida
Presidente
Secretario
- Garcia Lebron Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30065 , F 50, S 8, H M 541156, I/A 7 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Liquidador
- Garcia Lebron Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 51, S 8, H M 472161, I/A 3 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Consejero Delegado
- Garcia Lebron Francisco Javier
Consejero
- Agudo Lopez Carlos
- Bermudez De Andres Vicente Jeronimo
- Caceres Perez Francisco
- Garcia Lebron Francisco Javier
- Inarejos Ruiz Jose Luis
- Ruda Valenzuela Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 51, S 8, H M 472161, I/A 3 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Consejero Delegado
- Garcia Lebron Francisco Javier
Consejero
- Agudo Lopez Carlos
- Bermudez De Andres Vicente Jeronimo
- Caceres Perez Francisco
- Garcia Lebron Francisco Javier
- Inarejos Ruiz Jose Luis
- Ruda Valenzuela Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 51, S 8, H M 472161, I/A 2 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Consejero Delegado
- Garcia Lebron Francisco Javier
Consejero
- Caceres Perez Francisco
- Fresnillo Fresnillo Vicente
- Garcia Lebron Francisco Javier
- Inarejos Ruiz Jose Luis
- Navarro Rejon Francisco
- Ruda Valenzuela Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26202 , F 51, S 8, H M 472161, I/A 2 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-223-28
Empresa: INVERSIONES CAYMASA 2010 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Briales Navarrete Jenaro
- Coba Dieguez Rafael Antonio
- Garcia Lebron Francisco Javier
- Osborne Esquivias Jesus
Consejero
- Briales Navarrete Jenaro
- Coba Dieguez Rafael Antonio
- Garcia Lebron Francisco Javier
- Osborne Esquivias Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4788, L 3696, F 192, S 8, H MA106130, I/A 1 (23/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-148-29
Información de GARCIA LEBRON FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA LEBRON FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LEBRON FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos