GARCIA LARROSA MARIA FILOMENA
Informe ejecutivo de GARCIA LARROSA MARIA FILOMENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA LARROSA MARIA FILOMENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIENSOS GARLA SA | Administrador Solidario | 28/12/2021 | |
EXPLOTACIONES FRAN-GAR SL | Administrador Solidario | 25/04/2018 | |
LAGAMA AGROPECUARIA SL | Administrador Unico | 29/08/2016 | |
FILO-PORC SL | Administrador Solidario | 29/08/2016 | |
AGROGANADERA EL ARMAO SL | Administrador Solidario | 17/06/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA LARROSA MARIA FILOMENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LARROSA MARIA FILOMENA
Empresa: PIENSOS GARLA SA
Administrador Solidario
- Garcia Larrosa Francisco
- Garcia Larrosa Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 42, S 8, H AL 4713, I/A 21 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-04
Empresa: EXPLOTACIONES FRAN-GAR SL
Administrador Solidario
- Garcia Larrosa Francisco
- Garcia Larrosa Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 571 , F 105, S 8, H AL 14445, I/A 3 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-86-04
Empresa: FILO-PORC SL
Administrador Solidario
- Garcia Larrosa Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 532 , F 58, S 8, H AL 14368, I/A 4 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-04
Empresa: LAGAMA AGROPECUARIA SL
Administrador Unico
- Garcia Larrosa Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 265 , F 205, S 8, H AL 7573, I/A 3 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-04
Empresa: AGROGANADERA EL ARMAO SL
Administrador Solidario
- Garcia Larrosa Francisco
- Garcia Larrosa Maria Filomena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714 , F 186, S 8, H AL 44484, I/A 1 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-118-04
Información de GARCIA LARROSA MARIA FILOMENA
Mostramos los datos de GARCIA LARROSA MARIA FILOMENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LARROSA MARIA FILOMENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos