GARCIA LARA ASENSIO
Informe ejecutivo de GARCIA LARA ASENSIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA LARA ASENSIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLIP OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 15/09/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA LARA ASENSIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LARA ASENSIO
Empresa: CLIP OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Garcia Lara Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11049, L 8327, F 115, S 8, H V 200322, I/A 1 (15/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-183-46
Empresa: ALCOLARA OBRAS Y SERVICIOS SL
Liquidador
- Garcia Lara Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152, L 3458, F 104, S 8, H V 61903, I/A 10 (08/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-46
Administrador Unico
- Garcia Lara Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8971, L 6256, F 130, S 8, H V 131789, I/A 3 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-46
Empresa: ALCOLARA OBRAS Y SERVICIOS SL
Liquidador
- Garcia Lara Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152, L 3458, F 104, S 8, H V 61903, I/A 8 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-46
Empresa: ALCOLARA OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Garcia Lara Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152, L 3458, F 104, S 8, H V 61903, I/A 8 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-46
Empresa: ALCOLARA OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Garcia Lara Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6152, L 3458, F 103, S 8, H V 61903, I/A 7 (12/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-159-46
Empresa: DIAGON MEDITERRANEO CONSTRUCTORA SL
Administrador Solidario
- Garcia Lara Asensio
- Garcia Lara Pedro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8980, L 6265, F 152, S 8, H V 132111, I/A 1 (19/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-1-46
Información de GARCIA LARA ASENSIO
Mostramos los datos de GARCIA LARA ASENSIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LARA ASENSIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos