GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES
Informe ejecutivo de GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO BONIQUET SPARCHIM SA | Apoderado Solidario | 30/09/2013 | 21/05/2024 |
GRUPO BONIQUET SL | Apoderado Solidario | 26/09/2013 | 21/05/2024 |
LABORATORIO BONIQUET SA | Apoderado Solidario | 26/09/2013 | 21/05/2024 |
LABORATORIOS SPARCHIM SL | Apoderado | 26/09/2013 | 13/05/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES
Empresa: GRUPO BONIQUET SL
Apoderado Solidario
- Garcia Lancho Pedro Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 327893, I/A 38 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: GRUPO BONIQUET SPARCHIM SA
Apoderado Solidario
- Garcia Lancho Pedro Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 91123, I/A 53 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: LABORATORIO BONIQUET SA
Apoderado Solidario
- Garcia Lancho Pedro Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 88674, I/A 57 (21/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-08
Empresa: LABORATORIOS SPARCHIM SL
Apoderado
- Garcia Lancho Pedro Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T , F , S 8, H M 212162, I/A 45 (13/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-96-28
Empresa: GRUPO BONIQUET SPARCHIM SA
Apoderado Solidario
- Campoy Morga Karina
- Garcia Lancho Pedro Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38929 , F 30, S 8, H B 91123, I/A 41 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-08
Empresa: LABORATORIOS SPARCHIM SL
Apoderado
- Campoy Morga Karina
- Garcia Lancho Pedro Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19389 , F 80, S 8, H M 212162, I/A 36 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
Empresa: LABORATORIOS BONIQUET SPARCHIM SL
Apoderado Solidario
- Campoy Morga Karina
- Garcia Lancho Pedro Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41697 , F 45, S 8, H B 327893, I/A 21 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-08
Empresa: LABORATORIO BONIQUET SA
Apoderado Solidario
- Campoy Morga Karina
- Garcia Lancho Pedro Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40194 , F 113, S 8, H B 88674, I/A 45 (26/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-08
Información de GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES
Mostramos los datos de GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LANCHO PEDRO ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos