GARCIA LAGO SOLER GONZALO
Informe ejecutivo de GARCIA LAGO SOLER GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 18
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE GARCIA LAGO SOLER GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AZORA GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Apoderado | 16/09/2024 | |
VIVAZ 1 CERRO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/09/2024 | |
VIVAZ 1 CERRO SL | Representante | 15/07/2024 | |
AZORA ASSET MANAGEMENT SL | Apoderado Mancomunado | 06/05/2024 | |
BARCELONA HOSTEL SPV SL | Representante | 22/04/2024 | |
AZORA CAPITAL SL | Apoderado Mancomunado | 06/10/2023 | |
AZORA GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Apoderado Mancomunado | 06/10/2023 | |
AZORA CAPITAL SL | Apoderado Mancomunado | 03/04/2023 | |
AZORA CAPITAL SL | Apoderado | 23/03/2023 | |
AZORA GESTION SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA | Apoderado | 28/09/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA LAGO SOLER GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA LAGO SOLER GONZALO
Apoderado
- Alonso Calvo Jose Manuel
- Aramendia Peralta Alfonso Manuel
- Arus Castillo Francisco Javier
- Fernandez De Araoz Gomez Acebo Carlos
- Fernandez España Cabrera Macarena
- Garay De Irizar Monica
- Garcia Lago Soler Gonzalo
- Garcia Peri Alvarez Cristina
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gumuzio Iñiguez De Ozoño Fernando
- Lopez Bodas Antonio
- Olivares Blazquez Santiago Jose
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Picon Garcia De Leaniz Francisco Javier
- Pijoan Pequeño Ana
- Rodriguez Heredia Francisco Javier
- Rodriguez Minguez Eduardo
- Valle Duran Martin Francisco
- Vara Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 533922, I/A 74 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: VIVAZ 1 CERRO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arus Castillo Francisco Javier
- Garcia Lago Soler Gonzalo
- Vara Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818271, I/A 6 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: VIVAZ 1 CERRO SL
Representante
- Garcia Lago Soler Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 818271, I/A 3 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: AZORA ASSET MANAGEMENT SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alonso Calvo Jose Manuel
- Aramendia Peralta Alfonso Manuel
- Arus Castillo Francisco Javier
- Fernandez De Araoz Gomez Acebo Carlos
- Garay De Irizar Monica
- Garcia Lago Soler Gonzalo
- Garcia Peri Alvarez Cristina
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Olivares Blazquez Santiago
- Parnier Jean Marc Bernard
- Picon Garcia De Leaniz Francisco Javier
- Rodriguez Heredia Francisco Javier
- Valle Duran Martin Francisco
- Vara Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46397 , F 96, S 8, H M 389938, I/A 83 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-28
Empresa: EF IV AMIHOSTEL SANT MARTI 1 SL
Administrador Mancomunado
Representante
- Arus Castillo Francisco Javier
- Garcia Lago Soler Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38512 , F 214, S 8, H M 684954, I/A 17 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: CHAPITEL SOLAR SL
Apoderado
- Alonso Calvo Jose Manuel
- Arus Castillo Francisco Javier
- Fernandez De Araoz Gomez-acebo Carlos Maria
- Garay De Irizar Monica
- Garcia Lago Soler Gonzalo
- Garcia Peri Alvarez Cristina
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gumuzio Iñiguez De Onzoño Fernando
- Olivares Blazquez Santiago Jose
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Parnier Jean Marc
- Picon Garcia De Leaniz Francisco Javier
- Pijoan Pequeño Ana
- Rodriguez Heredia Francisco Javier
- Vara Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46041 , F 100, S 8, H M 686526, I/A 7 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: ARMADURA SOLAR SL
Apoderado
- Alonso Calvo Jose Manuel
- Arus Castillo Francisco Javier
- Camacho Donezar Javier
- Fernandez De Araoz Gomez-acebo Carlos Maria
- Garay De Irizar Monica
- Garcia Lago Soler Gonzalo
- Garcia Peri Alvarez Cristina
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gumuzio Iñiguez De Onzoño Fernando
- Guntin Ibarra Juan Miguel
- Olivares Blazquez Santiago Jose
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Parnier Jean Marc
- Picon Garcia De Leaniz Francisco Javier
- Pijoan Pequeño Ana
- Rodriguez Heredia Francisco Javier
- Vara Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46041 , F 120, S 8, H M 686508, I/A 8 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: GARITA SOLAR SL
Apoderado
- Alonso Calvo Jose Manuel
- Arus Castillo Francisco Javier
- Fernandez De Araoz Gomez-acebo Carlos Maria
- Garay De Irizar Monica
- Garcia Lago Soler Gonzalo
- Garcia Peri Alvarez Cristina
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gumuzio Iñiguez De Onzoño Fernando
- Olivares Blazquez Santiago Jose
- Parnier Jean Marc
- Picon Garcia De Leaniz Francisco Javier
- Pijoan Pequeño Ana
- Rodriguez Heredia Francisco Javier
- Vara Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46041 , F 60, S 8, H M 690939, I/A 7 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: ATLANTE SOLAR SL
Apoderado
- Alonso Calvo Jose Manuel
- Arus Castillo Francisco Javier
- Fernandez De Araoz Gomez-acebo Carlos Maria
- Garay De Irizar Monica
- Garcia Lago Soler Gonzalo
- Garcia Peri Alvarez Cristina
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gumuzio Iñiguez De Onzoño Fernando
- Olivares Blazquez Santiago Jose
- Osacar Garaicoechea Maria Concepcion
- Parnier Jean Marc
- Picon Garcia De Leaniz Francisco Javier
- Pijoan Pequeño Ana
- Rodriguez Heredia Francisco Javier
- Vara Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46041 , F 80, S 8, H M 686510, I/A 7 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
Empresa: ALMAZARA SOLAR SL
Apoderado
- Alonso Calvo Jose Manuel
- Arus Castillo Francisco Javier
- Fernandez De Araoz Gomez-acebo Carlos Maria
- Garay De Irizar Monica
- Garcia Lago Soler Gonzalo
- Garcia Peri Alvarez Cristina
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gonzalez Diez Maria Del Mar
- Gumuzio Iñiguez De Onzoño Fernando
- Olivares Blazquez Santiago Jose
- Osacar Garaicoechea Concepcion
- Parnier Jean Marc
- Picon Garcia De Leaniz Francisco Javier
- Pijoan Pequeño Ana
- Rodriguez Heredia Francisco Javier
- Vara Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46041 , F 140, S 8, H M 686522, I/A 7 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA LAGO SOLER GONZALO
Mostramos los datos de GARCIA LAGO SOLER GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA LAGO SOLER GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos