GARCIA KJAER MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA KJAER MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA KJAER MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTIONES ESCANDINAVIAS SA | Administrador Unico | 20/09/2012 | 01/12/2023 |
GESTIONES ESCANDINAVIAS SA | Liquidador | 01/12/2023 | 01/12/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA KJAER MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA KJAER MARIA DEL CARMEN
Empresa: GESTIONES ESCANDINAVIAS SA
Liquidador
- Garcia Kjaer Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025, L 1938, F 189, S 8, H MA 55530, I/A 7 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-29
Empresa: GESTIONES ESCANDINAVIAS SA
Administrador Unico
- Garcia Kjaer Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025, L 1938, F 189, S 8, H MA 55530, I/A 7 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-29
Empresa: GESTIONES ESCANDINAVIAS SA
Administrador Unico
- Garcia Kjaer Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025, L 1938, F 189, S 8, H MA 55530, I/A 6 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-29
Empresa: GESTIONES ESCANDINAVIAS SA
Administrador Unico
- Garcia Kjaer Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025, L 1938, F 189, S 8, H MA 55530, I/A 5 (23/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-166-29
Empresa: GESTIONES ESCANDINAVIAS SA
Administrador Unico
- Garcia Kjaer Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3025, L 1938, F 189, S 8, H MA 55530, I/A 4 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-191-29
Información de GARCIA KJAER MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA KJAER MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA KJAER MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos