GARCIA JULIAN RODOLFO
Informe ejecutivo de GARCIA JULIAN RODOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA JULIAN RODOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILLES MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL SL | Administrador Unico | 13/03/2019 | |
2018 SEA XPERIENCE MALLORCA SL | Socio Unico | 23/08/2018 | |
ILLES MH & G ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 09/10/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA JULIAN RODOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA JULIAN RODOLFO
Empresa: RAYSERVALES SL
Administrador Unico
- Garcia Julian Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 78, S 8, H PM 68758, I/A 2 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-07
Empresa: SERMAN ILLES SL
Administrador Solidario
- Garcia Julian Rodolfo
- Hurtado Leyva Miguel
- Morales Beltran Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 170, S 8, H PM 70569, I/A 3 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-07
Empresa: SERMAN ILLES SL
Administrador Solidario
- Garcia Julian Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2514 , F 170, S 8, H PM 70569, I/A 2 (15/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-07
Empresa: 2018 SEA XPERIENCE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Garcia Julian Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 68, S 8, H PM 84886, I/A 4 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-07
Empresa: ILLES MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL SL
Administrador Unico
- Garcia Julian Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2803 , F 175, S 8, H PM 86208, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-07
Empresa: 2018 SEA XPERIENCE MALLORCA SL
Administrador Unico
- Garcia Julian Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 164, S 8, H PM 84886, I/A 1 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-07
Empresa: 2018 SEA XPERIENCE MALLORCA SL
Socio Único
- Garcia Julian Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 164, S 8, H PM 84886, I/A 1 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-07
Empresa: ILLES MH & G ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Julian Rodolfo
- Hurtado Leyva Miguel
- Morales Beltran Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2727 , F 141, S 8, H PM 82504, I/A 1 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-07
Empresa: RAYSERVALES SL
Administrador Unico
- Garcia Julian Rodolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2483 , F 76, S 8, H PM 68758, I/A 1 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-07
Información de GARCIA JULIAN RODOLFO
Mostramos los datos de GARCIA JULIAN RODOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA JULIAN RODOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos