GARCIA JUAREZ ANTONIA
Informe ejecutivo de GARCIA JUAREZ ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA JUAREZ ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRIFFIN DE MARIA ROSA Y ANTONIA SL | Administrador Solidario | 14/10/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA JUAREZ ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA JUAREZ ANTONIA
Empresa: GRIFFIN DE MARIA ROSA Y ANTONIA SL
Administrador Unico
- Garcia Juarez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36992 , F 194, S 8, H B 294466, I/A 4 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-08
Empresa: GRIFFIN DE MARIA ROSA Y ANTONIA SL
Administrador Unico
- Garcia Juarez Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36992 , F 194, S 8, H B 294466, I/A 3 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-96-08
Empresa: GRIFFIN DE MARIA ROSA Y ANTONIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Juarez Antonia
- Pla Lopez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36992 , F 194, S 8, H B 294466, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-08
Empresa: GRIFFIN DE MARIA ROSA Y ANTONIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Juarez Antonia
- Pla Lopez Maria Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36992 , F 194, S 8, H B 294466, I/A 2 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-08
Información de GARCIA JUAREZ ANTONIA
Mostramos los datos de GARCIA JUAREZ ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA JUAREZ ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos