GARCIA JIMENEZ JUAN LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA JIMENEZ JUAN LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA JIMENEZ JUAN LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABERFURA PINTURA SL | Socio Unico | 07/07/2022 | |
ABERFURA PINTURA SL | Administrador Unico | 07/07/2022 | |
CONSTRUCCION MEDIOAMBIENTAL DE VANGUARDIA VIRILA SL | Socio Unico | 26/03/2021 | |
CONSTRUCCION MEDIOAMBIENTAL DE VANGUARDIA VIRILA SL | Administrador Unico | 26/03/2021 | |
RAYVAGRO SL | Administrador Unico | 08/11/2017 | |
DIIPLANT SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 17/02/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA JIMENEZ JUAN LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA JIMENEZ JUAN LUIS
Empresa: ABERFURA PINTURA SL
Administrador Unico
- Garcia Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 21, S 8, H CA 60758, I/A 1 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-11
Empresa: ABERFURA PINTURA SL
Socio Único
- Garcia Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2448 , F 21, S 8, H CA 60758, I/A 1 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-11
Administrador Unico
- Garcia Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 169, S 8, H CA 58160, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-11
Socio Único
- Garcia Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2387 , F 169, S 8, H CA 58160, I/A 1 (26/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-63-11
Empresa: RAYVAGRO SL
Administrador Unico
- Garcia Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 2, S 8, H CA 17156, I/A 4 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-11
Empresa: DIIPLANT SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2186 , F 197, S 8, H CA 49327, I/A 1 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-11
Empresa: FORESTACION Y TRASPLANTES 1992 SL
Administrador Unico
- Garcia Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 44, S 8, H CA 40808, I/A 2 (12/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-11
Empresa: FORESTACION Y TRASPLANTES 1992 SL
Administrador Unico
- Garcia Jimenez Juan Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1987 , F 41, S 8, H CA 40808, I/A 1 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-11
Información de GARCIA JIMENEZ JUAN LUIS
Mostramos los datos de GARCIA JIMENEZ JUAN LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA JIMENEZ JUAN LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos