GARCIA IZQUIERDO RUIZ MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA IZQUIERDO RUIZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA IZQUIERDO RUIZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLUS QUAM EVENTOS SL | Apoderado | 12/12/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA IZQUIERDO RUIZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA IZQUIERDO RUIZ MIGUEL
Empresa: PLUS QUAM EVENTOS SL
Apoderado
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36799 , F 91, S 8, H M 659009, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
- Iglesias Surribas Remigio
- Iglesias Surribas Remigio
- Jesus Cepeda Caro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1089 , F 158, S 8, H S 1960, I/A 2909 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Director General
Sub.General
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1089 , F 158, S 8, H S 1960, I/A 2909 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-39
Empresa: MATA ALTA SL
Consejero
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Presidente
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 158, S 8, H M 382253, I/A 10 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-215-28
Empresa: MATA ALTA SL
Consejero
Presidente
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 158, S 8, H M 382253, I/A 9 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: MATA ALTA SL
Consejero
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21491 , F 157, S 8, H M 382253, I/A 8 (27/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-28
Empresa: SANTANDER OPERACIONES RETAIL SA
Consejero Delegado
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Consejero
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28960 , F 34, S 8, H M 87159, I/A 121 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
Empresa: GEOBAN SA
Consejero
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28484 , F 168, S 8, H M 24261, I/A 104 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-28
Consejero Delegado
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Consejero
- De Escalante Yanguela Gabriel
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
- Perez Perez Ana Isabel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24260 , F 157, S 8, H M 87159, I/A 93 (13/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-75-28
Empresa: GEOBAN SA
Consejero
- Garcia Izquierdo Ruiz Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25334 , F 21, S 8, H M 24261, I/A 48 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28
Información de GARCIA IZQUIERDO RUIZ MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA IZQUIERDO RUIZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA IZQUIERDO RUIZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos