GARCIA HURTADO RAUL
Informe ejecutivo de GARCIA HURTADO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GARCIA HURTADO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HURTADO RAUL
Empresa: TASTEMAKER TRAFFIC TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Garcia Hurtado Raul
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43811 , F 192, S 8, H B 438991, I/A 4 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08
Empresa: CONVERSION ROCKERS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Hurtado Raul
- Jochen Sven Dreixler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43699 , F 19, S 8, H B 435821, I/A 3 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-08
Empresa: TASTEMAKER TRAFFIC TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Garcia Hurtado Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43811 , F 190, S 8, H B 438991, I/A 1 (17/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-08
Empresa: CONVERSION ROCKERS SL
Apoderado
- Garcia Hurtado Raul
- Holger Sprengel
- Jochen Sven Dreixler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43699 , F 18, S 8, H B 435821, I/A 2 (23/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-08
Empresa: CONVERSION ROCKERS SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Hurtado Raul
- Jochen Sven Dreixler
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43699 , F 17, S 8, H B 435821, I/A 1 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-08
Información de GARCIA HURTADO RAUL
Mostramos los datos de GARCIA HURTADO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HURTADO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos