GARCIA HURTADO LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA HURTADO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA HURTADO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORENO CAIM 2020 SL | Liquidador Solidario | 03/09/2021 | 03/09/2021 |
MORENO CAIM 2020 SL | Apoderado | 09/04/2018 | 03/09/2021 |
MORENO CAIM 2020 SL | Administrador Mancomunado | 03/02/2020 | 03/09/2021 |
COMPLEJO DE ACTIVIDADES E INNOVACIONES MARINAS SL | Administrador Unico | 02/05/2018 | 26/03/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA HURTADO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HURTADO LUIS
Empresa: MORENO CAIM 2020 SL
Liquidador Solidario
- Garcia Hurtado Luis
- Moreno Vazquez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 109, S 8, H H 23368, I/A 6 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-21
Empresa: MORENO CAIM 2020 SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Hurtado Luis
- Moreno Vazquez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 109, S 8, H H 23368, I/A 6 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-21
Administrador Unico
- Garcia Hurtado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 43, S 8, H H 17598, I/A 7 (26/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-72-21
Empresa: COQUILLAGE INTERNATIONAL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Hurtado Luis
- Moreno Vazquez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 109, S 8, H H 23368, I/A 5 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-31-21
Administrador Unico
- Garcia Hurtado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 893 , F 42, S 8, H H 17598, I/A 6 (02/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-21
Empresa: COQUILLAGE INTERNATIONAL SL
Apoderado
- Garcia Hurtado Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1085 , F 108, S 8, H H 23368, I/A 4 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-21
Información de GARCIA HURTADO LUIS
Mostramos los datos de GARCIA HURTADO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HURTADO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos