GARCIA HUEBRA IGNACIO
Informe ejecutivo de GARCIA HUEBRA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA HUEBRA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDITERRANEA DE CAMIONES SL | Apoderado Solidario | 07/03/2024 | |
ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO SA | Apoderado Solidario | 29/02/2024 | |
IVECO ESPAÑA SL | Apoderado Solidario | 19/02/2024 | |
IC FINANCIAL SERVICES | Apoderado | 15/02/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA HUEBRA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HUEBRA IGNACIO
Empresa: MEDITERRANEA DE CAMIONES SL
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32424 , F 220, S 8, H M 207977, I/A 49 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: MEDITERRANEA DE CAMIONES SL
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32424 , F 220, S 8, H M 207977, I/A 49 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO SA
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47882 , F 75, S 8, H B 26152, I/A 119 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-08
Empresa: ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO SA
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47882 , F 75, S 8, H B 26152, I/A 119 (29/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-08
Empresa: IVECO ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42330 , F 35, S 8, H M 231665, I/A 702 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: IVECO ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42330 , F 35, S 8, H M 231665, I/A 702 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-40-28
Empresa: IC FINANCIAL SERVICES
Apoderado
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45600 , F 180, S 8, H M 434399, I/A 41 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: IC FINANCIAL SERVICES
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45600 , F 180, S 8, H M 434399, I/A 41 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: IC FINANCIAL SERVICES
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28483 , F 196, S 8, H M 434399, I/A 27 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-28
Empresa: ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO SA
Apoderado Solidario
- Garcia Huebra Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45348 , F 202, S 8, H B 26152, I/A 82 (18/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA HUEBRA IGNACIO
Mostramos los datos de GARCIA HUEBRA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HUEBRA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos