GARCIA HIDALGO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA HIDALGO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA HIDALGO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOHENARES ALCALA SL | Administrador Mancomunado | 24/05/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA HIDALGO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HIDALGO MIGUEL ANGEL
Empresa: INMOHENARES ALCALA SL
Administrador Mancomunado
- Blazquez Soria Almudena
- Garcia Hidalgo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 823793, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: INMOELITE ALCALA SL
Administrador Mancomunado
- Alcalde Olmedo Julio
- Garcia Hidalgo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44042 , F 79, S 8, H M 776828, I/A 2 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-76-28
Empresa: BODEGA GARCIA HIDALGO SL
Administrador Unico
- Garcia Hidalgo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4649, L 3557, F 15, S 8, H MA101555, I/A 4 (28/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-29
Empresa: BODEGA GARCIA HIDALGO SL
Administrador Unico
- Garcia Hidalgo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4649, L 3557, F 15, S 8, H MA101555, I/A 3 (06/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-29
Información de GARCIA HIDALGO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA HIDALGO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HIDALGO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos