GARCIA HERRERO NOELIA
Informe ejecutivo de GARCIA HERRERO NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA HERRERO NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECOCINADOS Y EMBUTIDOS LA MONTAÑA DEL CRISTO SL | Administrador Solidario | 09/01/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA HERRERO NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HERRERO NOELIA
Administrador Solidario
- Garcia Herrero Magali
- Garcia Herrero Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 167, S 8, H P 7669, I/A 1 (09/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-10-34
Empresa: NOELIA Y MAGALI SL
Liquidador
- Garcia Herrero Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 100, S 8, H P 6332, I/A 2 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-34
Empresa: NOELIA Y MAGALI SL
Administrador Solidario
- Garcia Herrero Magali
- Garcia Herrero Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 440 , F 99, S 8, H P 6332, I/A 1 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-34
Información de GARCIA HERRERO NOELIA
Mostramos los datos de GARCIA HERRERO NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HERRERO NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos