GARCIA HERRERO JULIAN SIMON
Informe ejecutivo de GARCIA HERRERO JULIAN SIMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA HERRERO JULIAN SIMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVA FACILITY SERVICES SL | Socio Unico | 20/12/2023 | |
VIVA FACILITY SERVICES SL | Administrador Unico | 02/08/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA HERRERO JULIAN SIMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HERRERO JULIAN SIMON
Empresa: VIVA FACILITY SERVICES SL
Socio Único
- Garcia Herrero Julian Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 143, S 8, H TF 61381, I/A 3 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-38
Empresa: VIVA FACILITY SERVICES SL
Administrador Unico
- Garcia Herrero Julian Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3580 , F 141, S 8, H TF 61381, I/A 1 (02/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-38
Empresa: ONER LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Garcia Herrero Julian Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 177, S 8, H TF 51200, I/A 2 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-38
Empresa: ONER LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO SL
Administrador Unico
- Garcia Herrero Julian Simon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3258 , F 175, S 8, H TF 51200, I/A 1 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-38
Información de GARCIA HERRERO JULIAN SIMON
Mostramos los datos de GARCIA HERRERO JULIAN SIMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HERRERO JULIAN SIMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos