GARCIA HERRERA JONATHAN
Informe ejecutivo de GARCIA HERRERA JONATHAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA HERRERA JONATHAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERIKA INVESTMENT & RESORT SL | Administrador Mancomunado | 18/12/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA HERRERA JONATHAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HERRERA JONATHAN
Empresa: ERIKA INVESTMENT & RESORT SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Casillas Hernandez Jorge
- Garcia Herrera Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2335 , F 147, S 8, H GC 61969, I/A 1 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-35
Empresa: GENEUS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Herrera Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 35, S 8, H GC 36342, I/A 58 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-35
Empresa: GENEUS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Herrera Jonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088 , F 83, S 8, H GC 36342, I/A 42 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-35
Información de GARCIA HERRERA JONATHAN
Mostramos los datos de GARCIA HERRERA JONATHAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HERRERA JONATHAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos