GARCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de GARCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPLIANCE LAW FIRM SL | Administrador Solidario | 02/10/2018 | |
MARELE ARTICO SL | Administrador Unico | 25/04/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS
Empresa: EL CANTO LA GALLINA SA
Administrador Unico
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12486 , F 145, S 8, H M 198964, I/A 11 (14/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-28
Empresa: COMPLIANCE LAW FIRM SL
Administrador Solidario
- Garcia Hernandez Arturo Miguel
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38182 , F 154, S 8, H M 679415, I/A 1 (02/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-28
Empresa: EL CANTO LA GALLINA SA
Administrador Unico
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12486 , F 144, S 8, H M 198964, I/A 9 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-28
Empresa: MARELE ARTICO SL
Administrador Unico
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29588 , F 167, S 8, H M 532487, I/A 1 (25/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-87-28
Empresa: EL CANTO LA GALLINA SA
Administrador Unico
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12486 , F 143, S 8, H M 198964, I/A 8 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Empresa: EL CANTO LA GALLINA SA
Administrador Solidario
- Garcia Hernandez Arturo Miguel
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12486 , F 143, S 8, H M 198964, I/A 8 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-28
Empresa: HOTEL PALACIO RURAL SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Cabrero Carlos
- Garcia Hernandez Arturo Miguel
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Consejero
- Garcia Cabrero Carlos
- Garcia Hernandez Arturo Miguel
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Presidente
Secretario
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14272 , F 176, S 8, H M 235274, I/A 2 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Empresa: EXPLOTACIONES HOSTELERAS EL CANTO SL
Consejero Delegado
- Garcia Cabrero Felix
- Garcia Hernandez Arturo Miguel
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Consejero
- Garcia Cabrero Felix
- Garcia Hernandez Arturo Miguel
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Presidente
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 101 , F 10, S 8, H M 1957, I/A 2 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Empresa: RESIDENCIA MIRABEL SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Cabrero Carlos
- Garcia Hernandez Arturo Miguel
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Consejero
- Garcia Cabrero Carlos
- Garcia Hernandez Arturo Miguel
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Garcia Hernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7568 , F 154, S 8, H M 122451, I/A 2 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-28
Empresa: EYSER ESTUDIOS Y SERVICIOS SA
Apoderado
- Adrados Ruiz Pablo
- Alvarez Campana Gallo Jose Manuel
- Andres Moreno Christine
- Blanco Conde Jose Alfonso
- Bozzi Yves Jean Simon
- Diaz Benito Mayoral Jesus
- Estevez Pascual Roberto
- Faivre Vincent Georges Claude
- Feijoo Garcia Ana Maria
- Fernandez Lopez Bustamante Juan Jose
- Fernandez Lopez Bustamante Juan Jose
- Garcia Hernandez Jose Carlos
- Gonzalez Soriano Jose Ignacio
- Iriarte Campo Consuelo
- Jimenez Fernandez Manuel
- Marti Vallbona Borja
- Martinez Bouza Modesto Vicente
- Martinez Saura Jose
- Moñita Martin Angela
- Montejo Cristobal Pablo
- Morte Tenor Jose Ricardo
- Nuñez Marti Maria Victoria
- Perez Catalan Luis
- Rodriguez Rodriguez Miguel Angel
- Soriano Pardiñas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25920 , F 181, S 8, H M 70944, I/A 185 (24/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-147-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS
Mostramos los datos de GARCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HERNANDEZ JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos