GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL
Informe ejecutivo de GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEYCO HOLDING BV SL | Administrador Solidario | 12/04/2011 | |
GARCIA BIOTEC SL | Administrador Unico | 12/01/2011 | |
BOCADILLERIA NERVION SL | Administrador Unico | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL
Empresa: TEYCO HOLDING BV SL
Administrador Solidario
- Garcia Hernandez Francisco Rafael
- Pinilla Villa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4870, L 3778, F 116, S 8, H MA108846, I/A 1 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-29
Empresa: GARCIA BIOTEC SL
Administrador Unico
- Garcia Hernandez Francisco Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 66, S 8, H GR 39171, I/A 1 (12/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-18
Empresa: BOCADILLERIA NERVION SL
Administrador Unico
- Garcia Hernandez Francisco Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4594, L 3502, F 1, S 8, H MA 99787, I/A 1 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-29
Información de GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL
Mostramos los datos de GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA HERNANDEZ FRANCISCO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos