GARCIA-HEGARDT ANGUERA CARLOS
Informe ejecutivo de GARCIA-HEGARDT ANGUERA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA-HEGARDT ANGUERA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAXE ESPECIALIDADES QUIMICAS SL | Administrador Solidario | 01/03/2022 | |
HEGARDT SL | Administrador Solidario | 28/01/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA-HEGARDT ANGUERA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-HEGARDT ANGUERA CARLOS
Empresa: FAXE ESPECIALIDADES QUIMICAS SL
Administrador Solidario
- Garcia-hegardt Anguera Carlos
- Garcia Hegardt Carlos Alfonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 206, S 8, H VI 9892, I/A 7 (01/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-01
Empresa: FAXE ESPECIALIDADES QUIMICAS SL
Administrador Solidario
- Garcia-hegardt Anguera Carlos
- Garcia Hegardt Carlos Alfonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 205, S 8, H VI 9892, I/A 6 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-01
Empresa: HEGARDT SL
Administrador Solidario
- Garcia-hegardt Anguera Carlos
- Garcia Hegardt Carlos Alfonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 515, F 35, S 8, H BU 2056, I/A 14 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
Empresa: HEGARDT SL
Administrador Solidario
- Garcia-hegardt Anguera Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 724, L 515, F 34, S 8, H BU 2056, I/A 11 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-09
Empresa: FAXE ESPECIALIDADES QUIMICAS SL
Administrador Solidario
- Garcia-hegardt Anguera Carlos
- Garcia-hegardt Anguera Maria
- Garcia Hegardt Carlos Alfonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 202, S 8, H VI 9892, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-01
Empresa: HEGARDT SL
Administrador Solidario
- Garcia-hegardt Anguera Carlos
- Garcia-hegardt Anguera Maria
- Garcia Hegardt Carlos Alfonso Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 365, L 156, F 55, S 8, H BU 2056, I/A 8 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-09
Información de GARCIA-HEGARDT ANGUERA CARLOS
Mostramos los datos de GARCIA-HEGARDT ANGUERA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-HEGARDT ANGUERA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos