GARCIA GUZMAN MAÑES MILAGROS
Informe ejecutivo de GARCIA GUZMAN MAÑES MILAGROS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA GUZMAN MAÑES MILAGROS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARRENDAMIENTOS BARNA 2000 SL | Consejero | 08/08/2012 | 25/02/2021 |
ALQUILERES CUENCA 51 SL | Consejero | 15/02/2021 | |
ALQUILERES CUENCA 51 SL | Presidente | 15/02/2021 | |
ALQUILERES CUENCA 51 SL | Consejero Delegado | 15/02/2021 | |
GUZMAN SA | Consejero | 23/11/2012 | |
ALQUILERES CUENCA 51 SL | Presidente | 13/08/2012 | 13/08/2012 |
ALQUILERES CUENCA 51 SL | Consejero Delegado | 13/08/2012 | 13/08/2012 |
ALQUILERES CUENCA 51 SL | Consejero | 13/08/2012 | 13/08/2012 |
ALQUILERES CUENCA 51 SL | Presidente | 17/07/2009 | 13/08/2012 |
ALQUILERES CUENCA 51 SL | Consejero Delegado | 17/07/2009 | 13/08/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA GUZMAN MAÑES MILAGROS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUZMAN MAÑES MILAGROS
Empresa: ARRENDAMIENTOS BARNA 2000 SL
Consejero
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 201, S 8, H V 75362, I/A 12 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-46
Empresa: ALQUILERES CUENCA 51 SL
Consejero Delegado
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Consejero
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Presidente
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 212, S 8, H V 75363, I/A 13 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-46
Empresa: ALQUILERES CUENCA 51 SL
Consejero Delegado
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Consejero
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Presidente
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 211, S 8, H V 75363, I/A 10 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2013-159-46
Empresa: GUZMAN SA
Consejero
- Garcia Guzman Mañes Milagros
- Gomez Ferrer Morant Luis
- Pascual De Miguel Julio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7113, L 4416, F 167, S 8, H V 14854, I/A 121 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-46
Empresa: ALQUILERES CUENCA 51 SL
Consejero Delegado
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Consejero
- Arnedo Garcia Guzman Miguel
- Garcia Guzman Garcia Silvia
- Garcia Guzman Mañes Milagros
- Garcia Guzman Mañes Remedios
- Garcia Guzman Pons Trenor Ignacio
Presidente
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 211, S 8, H V 75363, I/A 10 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-46
Empresa: ALQUILERES CUENCA 51 SL
Consejero Delegado
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Consejero
- Garcia Guzman Mañes Jose Antonio
- Garcia Guzman Mañes Milagros
- Garcia Guzman Mañes Remedios
Presidente
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 211, S 8, H V 75363, I/A 10 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-161-46
Empresa: ARRENDAMIENTOS BARNA 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Arnedo Garcia Guzman Miguel
- Garcia Guzman Garcia Silvia
- Garcia Guzman Mañes Milagros
- Garcia Guzman Mañes Remedios
- Garcia Guzman Pons Trenor Ignacio
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 200, S 8, H V 75362, I/A 8 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-46
Empresa: ARRENDAMIENTOS BARNA 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Guzman Mañes Milagros
- Garcia Guzman Mañes Remedios
- Guzman Jose Antonio Garcia
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 200, S 8, H V 75362, I/A 8 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-46
Empresa: ARRENDAMIENTOS BARNA 2000 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Guzman Mañes Jose Antonio
- Garcia Guzman Mañes Milagros
- Garcia Guzman Mañes Remedios
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 199, S 8, H V 75362, I/A 7 (23/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-145-46
Empresa: ALQUILERES CUENCA 51 SL
Consejero Delegado
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Consejero
- Garcia Guzman Mañes Jose Antonio
- Garcia Guzman Mañes Milagros
- Garcia Guzman Mañes Remedios
Presidente
- Garcia Guzman Mañes Milagros
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6792, L 4096, F 210, S 8, H V 75363, I/A 8 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-46
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GUZMAN MAÑES MILAGROS
Mostramos los datos de GARCIA GUZMAN MAÑES MILAGROS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUZMAN MAÑES MILAGROS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos