GARCIA GUTIERREZ MARINA
Informe ejecutivo de GARCIA GUTIERREZ MARINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GUTIERREZ MARINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLOOME FRAGRANCES SL | Administrador Unico | 09/08/2019 | 16/02/2023 |
JT INTERNATIONAL IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 17/05/2011 | |
JT INTERNATIONAL IBERIA SL | Apoderado | 17/05/2011 | |
JT INTERNATIONAL IBERIA SL | Apoderado Mancomunado | 14/11/2009 | 17/05/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA GUTIERREZ MARINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUTIERREZ MARINA
Empresa: BLOOME FRAGRANCES SL
Administrador Unico
- Garcia Gutierrez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3265 , F 104, S 8, H T 57298, I/A 4 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-43
Empresa: BLOOME FRAGRANCES SL
Administrador Unico
- Garcia Gutierrez Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47011 , F 96, S 8, H B 538086, I/A 1 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-08
Empresa: JT INTERNATIONAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Amalrich Flores Antonio
- Benavides Centeno Jorge
- Blazquez Sanchez Pedro Pablo
- Bordoy Peñalver Sebastian
- Breva Pinos Ferran
- Cadena Ruiz Jose
- Canovas Velez Jose Pablo
- Felipe Rodriguez Jose Maria
- Garcia Aragones Francisco
- Garcia De La Cruz Juan Luis
- Garcia Perez Clemente
- Gimeno Berenguer Salvador
- Gomez Sanchez Oscar
- Lamata Hernanperez Jesus
- Lorenzo Martinez Juan Jesus
- Olmo Noriega Ramiro
- Perez Lacalle Benito
- Puig Boada Amadeo
- Retuerta Figueras Ramon
- Rodriguez Madrid Antonio Jesus
- Romero Martin Jose Manuel
- Sanchez Bilbao Alfonso
- Sanz Frias Francisco Javier
- Silva Caamaño Jose Fernando
- Troncoso Rodriguez Adrian
Apoderado Mancomunado
- Cachinero Sanchez Jorge
- Garcia Gutierrez Marina
- Garcia Gutierrez Marina
- Gonzalez Muñoz Rosa
- Khair Gallego Jorge Jose
- Martinez Salvador Gustavo
- Martinez Salvador Gustavo
- Martinez Salvador Gustavo
- Martinez Salvador Gustavo
- Polak Disdier Catherine
- Polak Disdier Catherine
- Sciamma Daniel
- Sciamma Daniel
- Sciamma Daniel
- Sciamma Daniel
Apoderado
- Amalrich Flores Antonio
- Benavides Centeno Jorge
- Blazquez Sanchez Pedro Pablo
- Bordoy Peñalver Sebastian
- Breva Pinos Ferran
- Cachinero Sanchez Jorge
- Cachinero Sanchez Jorge
- Cadena Ruiz Jose
- Canovas Velez Jose Pablo
- Felipe Rodriguez Jose Maria
- Garcia Aragones Francisco
- Garcia De La Cruz Juan Luis
- Garcia Gutierrez Marina
- Garcia Perez Clemente
- Gimeno Berenguer Salvador
- Gomez Sanchez Oscar
- Lamata Hernanperez Jesus
- Lorenzo Martinez Juan Jesus
- Martinez Salvador Gustavo
- Martinez Salvador Gustavo
- Martinez Salvador Gustavo
- Martinez Salvador Gustavo
- Martinez Salvador Gustavo
- Olmo Noriega Ramiro
- Perez Lacalle Benito
- Puig Boada Amadeo
- Retuerta Figueras Ramon
- Rodriguez Madrid Antonio Jesus
- Romero Martin Jose Manuel
- Sanchez Bilbao Alfonso
- Sanz Frias Francisco Javier
- Silva Caamaño Jose Fernando
- Troncoso Rodriguez Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23641 , F 125, S 8, H M 182155, I/A 111 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Empresa: JT INTERNATIONAL IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23641 , F 119, S 8, H M 182155, I/A 99 (14/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-28
Información de GARCIA GUTIERREZ MARINA
Mostramos los datos de GARCIA GUTIERREZ MARINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUTIERREZ MARINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos