GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTECTURA SL | Administrador Unico | 18/01/2017 | |
HAYKASA 10 PROYECTOS SL | Administrador Unico | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN
Empresa: INTECTURA SL
Administrador Unico
- Garcia Gutierrez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 843 , F 214, S 8, H VA 4467, I/A 3 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-47
Empresa: SANTOS MONGIL SL
Administrador Unico
- Garcia Gutierrez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 635 , F 23, S 8, H VA 7157, I/A 7 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-47
Empresa: HAYKASA 10 PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Garcia Gutierrez Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28575 , F 125, S 8, H M 514482, I/A 1 (28/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-48-28
Información de GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUTIERREZ MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos