GARCIA GUTIERREZ HERMENEGILDO
Informe ejecutivo de GARCIA GUTIERREZ HERMENEGILDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GUTIERREZ HERMENEGILDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEOPLETEL SA | Consejero Delegado Solidario | 11/11/2019 | |
PEOPLETEL SA | Presidente | 11/11/2019 | |
PEOPLETEL SA | Consejero | 11/11/2019 | |
PEOPLETEL SA | Apoderado | 19/01/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA GUTIERREZ HERMENEGILDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUTIERREZ HERMENEGILDO
Empresa: CARNICERIA GILDO SL
Administrador Unico
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 172, S 8, H TO 11017, I/A 2 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-45
Empresa: PEOPLETEL SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Consejero
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Presidente
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 219, S 8, H M 232363, I/A 28 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Empresa: PEOPLETEL SA
Consejero Delegado
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Consejero
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Presidente
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 219, S 8, H M 232363, I/A 28 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Empresa: PEOPLETEL SA
Consejero Delegado
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Consejero
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Presidente
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 218, S 8, H M 232363, I/A 26 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-28
Empresa: PEOPLETEL SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Consejero
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 218, S 8, H M 232363, I/A 26 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-28
Empresa: PEOPLETEL SA
Apoderado
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 216, S 8, H M 232363, I/A 24 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-28
Empresa: PEOPLETEL SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Consejero
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
- Gil De Gomez Rubio Antonio Aniceto
- Palacios Mur Gonzalo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 211, S 8, H M 232363, I/A 22 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Empresa: PEOPLETEL SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Garcia Gutierrez Hermenegildo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 211, S 8, H M 232363, I/A 22 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-235-28
Información de GARCIA GUTIERREZ HERMENEGILDO
Mostramos los datos de GARCIA GUTIERREZ HERMENEGILDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUTIERREZ HERMENEGILDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos