GARCIA GUTIERREZ EUGENIO
Informe ejecutivo de GARCIA GUTIERREZ EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA GUTIERREZ EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES GUTIERREZ Y VILLAVERDE SL | Administrador Mancomunado | 05/11/2013 | |
PROMOCIONES GUTIERREZ Y VILLAVERDE SL | Liquidador Mancomunado | 05/11/2013 | 05/11/2013 |
PROMOCIONES Y OBRAS HERGAR SL | Administrador Mancomunado | 25/10/2011 | |
PROMOCIONES Y OBRAS HERGAR SL | Liquidador Mancomunado | 25/10/2011 | 25/10/2011 |
OBRAS Y REFORMAS POIO SL | Administrador Unico | 09/09/2011 | |
EUGAR POIO SL | Liquidador | 17/02/2009 | 17/02/2009 |
EUGAR POIO SL | Administrador Unico | 17/02/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA GUTIERREZ EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUTIERREZ EUGENIO
Liquidador Mancomunado
- Fontan Curras Victor
- Garcia Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 190, S 8, H IF 4448, I/A 6 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-35
Administrador Mancomunado
- Fontan Curras Victor
- Garcia Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 92 , F 190, S 8, H IF 4448, I/A 6 (05/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-35
Empresa: PROMOCIONES Y OBRAS HERGAR SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Graña Eugenio
- Garcia Graña Jose Luis
- Garcia Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3078, L 3078, F 42, S 8, H PO 37413, I/A 2 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-36
Empresa: PROMOCIONES Y OBRAS HERGAR SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Graña Eugenio
- Garcia Graña Jose Luis
- Garcia Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3078, L 3078, F 42, S 8, H PO 37413, I/A 2 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-36
Empresa: OBRAS Y REFORMAS POIO SL
Administrador Unico
- Garcia Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2191, L 2191, F 191, S 8, H PO 22114, I/A 3 (09/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-180-36
Empresa: EUGAR POIO SL
Liquidador
- Garcia Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118, L 2118, F 207, S 8, H PO 13372, I/A 4 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-36
Empresa: EUGAR POIO SL
Administrador Unico
- Garcia Gutierrez Eugenio
Liquidador
- Garcia Gutierrez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2118, L 2118, F 207, S 8, H PO 13372, I/A 4 (17/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-36
Información de GARCIA GUTIERREZ EUGENIO
Mostramos los datos de GARCIA GUTIERREZ EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUTIERREZ EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos