GARCIA GUTIERREZ ALBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA GUTIERREZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GARCIA GUTIERREZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | Apoderado | 05/02/2024 | |
C&A MODAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/12/2020 | |
PARQUE HOYO VALLEJO SL | Administrador Solidario | 07/07/2020 | |
KELOR PLUS SL | Administrador Solidario | 28/11/2019 | |
C&A MODAS SL | Apoderado | 09/02/2016 | |
BANKINTER SA | Apoderado | 10/09/2015 | |
CAPITAL BUSINESS GOLD SL | Administrador Unico | 09/07/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA GUTIERREZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUTIERREZ ALBERTO
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Garcia Gutierrez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45249 , F 59, S 8, H M 7766, I/A 9611 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-28
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Gutierrez Alberto
- Medina Oliva Ivana Valeria
- Rios De La Fuente Noemi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34050 , F 208, S 8, H M 343136, I/A 450 (10/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-28
Empresa: PARQUE HOYO VALLEJO SL
Administrador Solidario
- Garcia Gutierrez Alberto
- Garcia Gutierrez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 142, S 8, H P 8196, I/A 1 (07/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-34
Empresa: KELOR PLUS SL
Administrador Solidario
- Garcia Gutierrez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40396 , F 107, S 8, H B 366720, I/A 3 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-08
Empresa: BEGARA DECORACION SL
Administrador Solidario
- Garcia Gutierrez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 122, S 8, H SG 3368, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-40
Empresa: C&A MODAS SL
Apoderado
- Fernandez Rivero Paloma
- Garcia Gutierrez Alberto
- Jara Fernandez Ricardo
- Linde Martinez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34050 , F 136, S 8, H M 343136, I/A 350 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado
- Garcia Gutierrez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33132 , F 134, S 8, H M 7766, I/A 8061 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-178-28
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Albares Arcediano Miguel Angel
- Aparicio Carmona Maria Isabel
- Aparicio Salmeron Jose Luis
- Aranguren Romeo Ignacio
- Arqued Gonzalez Esther Sara
- Avia Antunez Maria Teresa
- Azpiroz Dorronsoro Carla
- Benito Rojas Angelica
- Blanco Monreal Francisco Javier
- Blasco Peña Cristina
- Bravo De Paz Jose Augusto Dositeo
- Brenlla Morales Oscar
- Caballer Baquero Josep Maria
- Candil Montero Victoria Amada
- Carro Garcia Raquel
- Codejon Castilla Aurora
- Cortijo Albadalejo Fernando
- Cruz De Dios Maria Jose
- De Frutos Ballesteros Monica
- De La Fuente Velasco Laura
- De Las Heras Vera Jesus Miguel
- Del Pozo Gil Elena
- Del Rio Diaz Cristina
- Diaz Ayllom Vanesa
- Duran Luaces Fatima
- Favere Turpijn David
- Fernandez Criado Juan Luis
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fuertes Lopera Jose Luis
- Garcia Blanco Susana
- Garcia Cruz Maria De Los Angeles
- Garcia Gutierrez Alberto
- Gomez Bello Maria Del Mar
- Gonzalez Lopez Rosa Maria
- Gutierrez Delgado David Jesus
- Hernandez Barraquet Francisco
- Hernandez Diaz Francisco Javier
- Hernandez Gonzalez Francisco Javier
- Hernandez Palomar Carlos
- Hijar Salvador Pedro Jose
- Jimenez Ares Francisco
- Jimenez Martin Anabella
- Lacleta Almonda Luis Agustin
- Lazaro Jimenez Jorge
- Lloveres Esteve Jaime
- Lopez Mancebo Gema
- Lopez Peñas Alvaro
- Martin Fernandez Maria Carmen
- Martinez Cortinas Jose
- Martinez De Quel Blanco Jose Maria
- Martinez Lopez Jose Maria
- Martinez Parrilla Ana Maria
- Mata Saz Laura
- Mate Hernando Maria Ruth
- Montes Salcedo Gema Margarita
- Nieto Garcia Ignacio
- Olmos Esteban Jesus
- Ortega Chocomeli Rosa Ana
- Ortiz Monteil Santiago
- Ovejero Sanchez Esther
- Padilla Cabrera Romina
- Perez Cabanas Nuria
- Perez Garibay Miguel Angel
- Perez Rubio Maria Luisa
- Piquer Marti Luis
- Quero Pelaez Encarnacion
- Ramirez Leon Vilma Maria
- Redondo Ontiyuelo Marco Esteban
- Rodriguez Sanchez Maria Isabel
- Ruiz Paniagua Carlos
- Ruiz Yagues Maria De Mar
- Salvarezza Jorge Ignacio
- Sanchez Fernandez Josefina
- Sanchez Orellana Elena
- Sanchez Sanchez Jose Ramon
- Sanroque Valles Pepe
- Sanz Ruiz Alberto
- Serrano Verde Elena
- Torregrosa Sabater Jose Antonio
- Vallejo Dominguez Jaime
- Vaquero Chust Agustin Ramon
- Velarde Repollo Noelia
- Vicente Vicente Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 35, S 8, H V 17274, I/A 507 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-109-46
Empresa: FERRETERIA EUROPA SA
Consejero
- Garcia Gutierrez Alberto
Presidente
- Garcia Gutierrez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18335 , F 202, S 8, H M 79745, I/A 46 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-28
Empresa: MAQUINARIA ICOP SA
Consejero
- Garcia Gutierrez Alberto
Presidente
- Garcia Gutierrez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24498 , F 122, S 8, H M 79746, I/A 47 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GUTIERREZ ALBERTO
Mostramos los datos de GARCIA GUTIERREZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUTIERREZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos