GARCIA GUERRERO VICENTE
Informe ejecutivo de GARCIA GUERRERO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE GARCIA GUERRERO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMBALIA AGENCIA MARITIMA SA | Apoderado | 11/05/2011 | 01/10/2015 |
NOATUM HOLDINGS SL | Apoderado | 24/05/2012 | 15/07/2015 |
NOATUM TERMINAL TARRAGONA SA | Apoderado Mancomunado | 05/03/2013 | 29/06/2015 |
NOATUM MARITIME SPAIN SA | Apoderado | 26/06/2015 | |
MARMEDSA LOGISTIC SERVICES SA | Apoderado | 25/05/2011 | 25/06/2015 |
UNIVERSAL MARITIMA SL | Apoderado | 19/06/2015 | |
NOATUM LOGISTICS SPAIN SA | Apoderado | 19/06/2015 | |
ELITE SPAIN LOGISTIC SL | Apoderado | 19/06/2015 | |
SAMSKIP MULTIMODAL CONTAINER LOGISTICS SA | Apoderado | 30/08/2012 | 10/06/2015 |
ALHAURINA AUXILIAR DE LA CONSTRUCCION SA | Administrador Mancomunado | 30/09/2010 | 02/10/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA GUERRERO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUERRERO VICENTE
Empresa: COMBALIA AGENCIA MARITIMA SA
Apoderado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44582 , F 132, S 8, H B 69476, I/A 264 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
Empresa: NOATUM MARITIME HOLDINGS SL
Apoderado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43172 , F 38, S 8, H B 425152, I/A 34 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Empresa: NOATUM CODEMAR TARRAGONA SA
Apoderado Mancomunado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 166, S 8, H T 4909, I/A 79 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-43
Empresa: MARITIMA DEL MEDITERRANEO SA
Apoderado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44604 , F 192, S 8, H B 55910, I/A 393 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-08
Empresa: MARMEDSA LOGISTIC SERVICES SA
Apoderado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39566 , F 168, S 8, H B 69554, I/A 56 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-08
Empresa: ELITE SPAIN LOGISTIC SL
Apoderado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40835 , F 68, S 8, H B 276222, I/A 35 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Empresa: UNIVERSAL GLOBAL LOGISTICS SA
Apoderado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 160, S 8, H B 63029, I/A 184 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Empresa: UNIVERSAL MARITIMA SL
Apoderado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43871 , F 217, S 8, H B 100812, I/A 210 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-08
Apoderado
- Garcia Guerrero Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763 , F 27, S 8, H BI 47521, I/A 16 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-48
Administrador Mancomunado
- Garcia Guerrero Vicente
- Imbroda Rodriguez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1102, L 17, F 33, S 8, H MA 1211, I/A 11 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-29
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GUERRERO VICENTE
Mostramos los datos de GARCIA GUERRERO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUERRERO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos