GARCIA GUERRA MARCOS
Informe ejecutivo de GARCIA GUERRA MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA GUERRA MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLOBAL TARQUINIA SL | Apoderado | 14/02/2023 | |
GLOBAL BATERNO SL | Apoderado | 13/02/2023 | |
GLOBAL BRENES SL | Apoderado | 13/02/2023 | |
GLOBAL BAZA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2023 | |
GLOBAL AROCHE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/02/2023 | |
GLOBAL VALDENOCHES SL | Apoderado | 09/02/2023 | |
GLOBAL COTOLENGO SL | Apoderado | 09/02/2023 | |
GLOBAL TREVISO SL | Apoderado | 09/02/2023 | |
GLOBAL ATARAZANA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2023 | |
GLOBAL ALJARAFE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/02/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA GUERRA MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUERRA MARCOS
Empresa: GLOBAL TARQUINIA SL
Apoderado
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 54, S 8, H M 765222, I/A 5 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: GLOBAL BRENES SL
Apoderado
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 73, S 8, H M 765332, I/A 5 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: GLOBAL BATERNO SL
Apoderado
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 114, S 8, H M 765228, I/A 5 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Empresa: GLOBAL AROCHE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 173, S 8, H M 765342, I/A 5 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: GLOBAL BAZA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 183, S 8, H M 765343, I/A 5 (10/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-28
Empresa: GLOBAL COTOLENGO SL
Apoderado
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 74, S 8, H M 765224, I/A 5 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: GLOBAL VALDENOCHES SL
Apoderado
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 24, S 8, H M 765219, I/A 5 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: GLOBAL TREVISO SL
Apoderado
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 44, S 8, H M 765221, I/A 5 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: GLOBAL ALJARAFE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43320 , F 163, S 8, H M 765341, I/A 5 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: GLOBAL ATARAZANA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De La Lastra Leralta Alfonso
- Delgado Garcia Jose
- Garcia Guerra Marcos
- Guerra Anselmi Ignacio Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43315 , F 133, S 8, H M 765229, I/A 5 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GUERRA MARCOS
Mostramos los datos de GARCIA GUERRA MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUERRA MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos