GARCIA GUERRA JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA GUERRA JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA GUERRA JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIMPIEZA PUBLICA Y PROTECCION AMBIENTAL SA MUNICIPAL | Consejero | 10/03/2016 | 07/09/2017 |
HISPA RAD SL | Apoderado | 14/02/2012 | 28/11/2013 |
PARQUE HUESCA SL | Apoderado | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA GUERRA JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GUERRA JOSE MARIA
Consejero
- Garcia Guerra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 187, S 8, H SE 4646, I/A 125 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-41
Consejero
- Garcia Guerra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5388 , F 184, S 8, H SE 4646, I/A 119 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-41
Empresa: HISPA RAD SL
Apoderado
- Garcia Guerra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41871 , F 224, S 8, H B 66630, I/A 30 (28/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-233-08
Empresa: PARQUE HUESCA SL
Apoderado
- Garcia Guerra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562 , F 210, S 8, H Z 44979, I/A 7 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-50
Empresa: HISPA RAD SA
Apoderado
- Garcia Guerra Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40371 , F 69, S 8, H B 66630, I/A 24 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-08
Información de GARCIA GUERRA JOSE MARIA
Mostramos los datos de GARCIA GUERRA JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GUERRA JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos