GARCIA GRANDE MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de GARCIA GRANDE MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA GRANDE MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CROSMAS CLINIC SL | Administrador Unico | 10/03/2021 | |
CROSMAS CLINIC SL | Apoderado Solidario | 30/07/2018 | |
CROSMAS BAR SL | Apoderado | 03/03/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA GRANDE MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GRANDE MARIA ANGELES
Empresa: CROSMAS BAR SL
Administrador Unico
- Garcia Grande Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41686 , F 73, S 8, H B 217277, I/A 17 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-169-08
Empresa: CROSMAS CLINIC SL
Administrador Unico
- Garcia Grande Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46431 , F 55, S 8, H B 519773, I/A 4 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
Empresa: CROSMAS CLINIC SL
Apoderado Solidario
- Angles Fortuny Juan
- Angles Garcia Joan
- Garcia Grande Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46431 , F 54, S 8, H B 519773, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-08
Empresa: CROSMAS BAR SL
Administrador Unico
- Garcia Grande Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41686 , F 73, S 8, H B 217277, I/A 15 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: CROSMAS BAR SL
Apoderado
- Angles Fortuny Juan
- Garcia Grande Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41686 , F 71, S 8, H B 217277, I/A 13 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-49-08
Información de GARCIA GRANDE MARIA ANGELES
Mostramos los datos de GARCIA GRANDE MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GRANDE MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos