GARCIA GOVANTES MARIA PILAR
Informe ejecutivo de GARCIA GOVANTES MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA GOVANTES MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION OXONA SL | Apoderado | 18/04/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA GOVANTES MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GOVANTES MARIA PILAR
Empresa: EXPLOTACION OXONA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Govantes Maria Pilar
- Lopez De La Puerta Garcia Govantes Maria Pilar
- Rodriguez Marañon Eduardo
Presidente
- Garcia Govantes Maria Pilar
Vicepresidente
- Garcia Govantes Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 207, S 8, H SE 10000, I/A 22 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-41
Empresa: EXPLOTACION OXONA SL
Consejero
Presidente
- Garcia Govantes Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5506 , F 206, S 8, H SE 10000, I/A 21 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-41
Empresa: EXPLOTACION OXONA SL
Apoderado
- Garcia Govantes Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715 , F 177, S 8, H SE 10000, I/A 18 (18/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-41
Empresa: EXPLOTACION OXONA SL
Consejero Delegado
- Garcia Govantes Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2715 , F 176, S 8, H SE 10000, I/A 17 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-41
Información de GARCIA GOVANTES MARIA PILAR
Mostramos los datos de GARCIA GOVANTES MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GOVANTES MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos