GARCIA GONZALEZ PALOMA
Informe ejecutivo de GARCIA GONZALEZ PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GONZALEZ PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESCUELA VIDA VERDE EDUCACION Y ETOLOGIA CANINA SL | Administrador Unico | 02/04/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA GONZALEZ PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GONZALEZ PALOMA
Empresa: MORATA GARCIA Y ASOCIADOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Paloma
- Morata Rivas Francisca Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13830 , F 65, S 8, H M 226147, I/A 2 (28/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-66-28
Empresa: PRODECOR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14387 , F 124, S 8, H M 237601, I/A 4 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29405 , F 157, S 8, H M 529276, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Javier
- Garcia Gonzalez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29405 , F 157, S 8, H M 529276, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-28
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalez Javier
- Garcia Gonzalez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29405 , F 156, S 8, H M 529276, I/A 1 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: PRODECOR PROYECTOS INMOBILIARIOS SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14387 , F 123, S 8, H M 237601, I/A 3 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
Información de GARCIA GONZALEZ PALOMA
Mostramos los datos de GARCIA GONZALEZ PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GONZALEZ PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos