GARCIA GONZALEZ MARIA OLGA
Informe ejecutivo de GARCIA GONZALEZ MARIA OLGA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GONZALEZ MARIA OLGA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES AMADOR GARCIA GONZALEZ SA | Apoderado | 23/07/2018 | |
LIQUIDS RODAMA SL | Apoderado Solidario | 14/11/2016 | 23/07/2018 |
TRANSPORTES AMADOR GARCIA GONZALEZ SA | Secretario | 22/11/2016 | 23/07/2018 |
TRANSPORTES AMADOR GARCIA GONZALEZ SA | Consejero | 22/11/2016 | 23/07/2018 |
TRANSPORTES AMADOR GARCIA GONZALEZ SA | Consejero Delegado | 22/11/2016 | 23/07/2018 |
LIQUIDS RODAMA SL | Administrador Unico | 27/10/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA GONZALEZ MARIA OLGA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GONZALEZ MARIA OLGA
Apoderado
- Garcia Gonzalez Maria Isabel
- Garcia Gonzalez Maria Olga
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Consejero Delegado
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Consejero
- Garcia Gonzalez Amador
- Garcia Gonzalez Maria Isabel
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Presidente
Secretario
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24886 , F 223, S 8, H B 78859, I/A 15 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-08
Empresa: LIQUIDS RODAMA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35370 , F 145, S 8, H B 265402, I/A 8 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-08
Consejero Delegado
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Consejero
- Garcia Gonzalez Amador
- Garcia Gonzalez Maria Isabel
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Presidente
Secretario
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24886 , F 222, S 8, H B 78859, I/A 14 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-08
Empresa: LIQUIDS RODAMA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35370 , F 144, S 8, H B 265402, I/A 6 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-08
Empresa: LIQUIDS RODAMA SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Maria Olga
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35370 , F 143, S 8, H B 265402, I/A 5 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-212-08
Información de GARCIA GONZALEZ MARIA OLGA
Mostramos los datos de GARCIA GONZALEZ MARIA OLGA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GONZALEZ MARIA OLGA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos