GARCIA GONZALEZ GORDON MARIA DACIA
Informe ejecutivo de GARCIA GONZALEZ GORDON MARIA DACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GONZALEZ GORDON MARIA DACIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVA ASERRADORA JEREZANA SA | Consejero | 24/08/2016 | 05/01/2021 |
NUEVA ASERRADORA JEREZANA SA | Consejero | 24/08/2012 | 24/08/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA GONZALEZ GORDON MARIA DACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GONZALEZ GORDON MARIA DACIA
Empresa: NUEVA ASERRADORA JEREZANA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Gonzalez Gordon Alfredo
- Garcia Gonzalez Gordon Begoña
- Garcia Gonzalez Gordon Maria Dacia
- Garcia Gonzalez Gordon Nuño Bruno
- Gonzalez Gordon Gilbey Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 219, S 8, H CA 1821, I/A 33 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-11
Empresa: NUEVA ASERRADORA JEREZANA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Gonzalez Gordon Alfredo
- Garcia Gonzalez Gordon Begoña
- Garcia Gonzalez Gordon Maria Dacia
- Garcia Gonzalez Gordon Nuño Bruno
- Gonzalez Gordon Gilbey Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 219, S 8, H CA 1821, I/A 32 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-11
Empresa: NUEVA ASERRADORA JEREZANA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Gonzalez Gordon Alfredo
- Garcia Gonzalez Gordon Begoña
- Garcia Gonzalez Gordon Maria Dacia
- Garcia Gonzalez Gordon Nuño Bruno
- Gonzalez Gordon Gilbey Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 219, S 8, H CA 1821, I/A 32 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-11
Empresa: NUEVA ASERRADORA JEREZANA SA
Consejero
- Garcia Gonzalez Gordon Alfredo
- Garcia Gonzalez Gordon Begoña
- Garcia Gonzalez Gordon Maria Dacia
- Garcia Gonzalez Gordon Nuño Bruno
- Gonzalez Gordon Gilbey Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 218, S 8, H CA 1821, I/A 30 (24/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-170-11
Información de GARCIA GONZALEZ GORDON MARIA DACIA
Mostramos los datos de GARCIA GONZALEZ GORDON MARIA DACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GONZALEZ GORDON MARIA DACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos