GARCIA GONZALEZ CANDELARIA
Informe ejecutivo de GARCIA GONZALEZ CANDELARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA GONZALEZ CANDELARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUS RIDE SL | Socio Unico | 29/10/2018 | |
BUS RIDE SL | Administrador Unico | 29/10/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA GONZALEZ CANDELARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GONZALEZ CANDELARIA
Empresa: KANDELITAS GG SL
Liquidador
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 3, S 8, H TF 60604, I/A 2 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-38
Empresa: KANDELITAS GG SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Candelaria
Liquidador
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 3, S 8, H TF 60604, I/A 2 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-38
Empresa: POLAR PUBLICIDAD Y MARKETING SL
Liquidador
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 91, S 8, H TF 2442, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: POLAR PUBLICIDAD Y MARKETING SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Candelaria
Liquidador
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765 , F 91, S 8, H TF 2442, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Empresa: BUS RIDE SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 222, S 8, H GC 54721, I/A 1 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-35
Empresa: BUS RIDE SL
Socio Único
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2202 , F 222, S 8, H GC 54721, I/A 1 (29/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-35
Empresa: KANDELITAS GG SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 1, S 8, H TF 60604, I/A 1 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-38
Empresa: KANDELITAS GG SL
Socio Único
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3556 , F 1, S 8, H TF 60604, I/A 1 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-38
Empresa: TINERPUBLI SL
Liquidador
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 205, S 8, H TF 13833, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-38
Empresa: TINERPUBLI SL
Administrador Unico
- Garcia Gonzalez Candelaria
Liquidador
- Garcia Gonzalez Candelaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1405 , F 205, S 8, H TF 13833, I/A 2 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-202-38
Información de GARCIA GONZALEZ CANDELARIA
Mostramos los datos de GARCIA GONZALEZ CANDELARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GONZALEZ CANDELARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos