GARCIA GONZALEZ ANGEL ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA GONZALEZ ANGEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GONZALEZ ANGEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO SA | Presidente | 20/12/2023 | |
PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO SA | Consejero | 29/11/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA GONZALEZ ANGEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GONZALEZ ANGEL ANTONIO
Empresa: PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO SA
Presidente
- Garcia Gonzalez Angel Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 89, S 8, H AS 12034, I/A 43 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-33
Empresa: PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO SA
Presidente
Vicepresidente
- Garcia Gonzalez Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 89, S 8, H AS 12034, I/A 43 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-33
Empresa: PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO SA
Vicepresidente
- Garcia Gonzalez Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 88, S 8, H AS 12034, I/A 42 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-33
Empresa: PROTEINAS Y GRASAS DEL PRINCIPADO SA
Consejero
- Fernandez Pelaez Marcos
- Garcia Gonzalez Angel Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3148 , F 87, S 8, H AS 12034, I/A 37 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-33
Liquidador
- Garcia Gonzalez Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 114, S 8, H AS 20890, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-33
Administrador Solidario
- Fernandez Cortes Luis Alberto
- Garcia Gonzalez Angel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2609 , F 114, S 8, H AS 20890, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-33
Información de GARCIA GONZALEZ ANGEL ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA GONZALEZ ANGEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GONZALEZ ANGEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos