GARCIA GONGORA CLARA
Informe ejecutivo de GARCIA GONGORA CLARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA GONGORA CLARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIN ROSA SL | Administrador Solidario | 28/01/2015 | 17/11/2023 |
CLARA GARCIA SL | Administrador Solidario | 22/02/2017 | 30/01/2020 |
CLARA GARCIA SL | Secretario | 14/02/2011 | 22/02/2017 |
CLARA GARCIA SL | Consejero | 14/02/2011 | 22/02/2017 |
MARIN ROSA SL | Administrador Mancomunado | 28/01/2015 | |
MARIN ROSA SA | Secretario | 09/01/2012 | |
MARIN ROSA SA | Consejero | 09/01/2012 | |
CLARA GARCIA SL | Administrador Solidario | 27/01/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA GONGORA CLARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GONGORA CLARA
Empresa: MARIN ROSA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gongora Clara
- Marin Cortes Clara
- Marin Durban Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 84, S 8, H AL 15541, I/A 28 (17/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-224-04
Empresa: CLARA GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gongora Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 90, S 8, H AL 25513, I/A 11 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-04
Empresa: CLARA GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gongora Clara
- Marin Durban Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 89, S 8, H AL 25513, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-04
Empresa: CLARA GARCIA SL
Consejero
- Garcia Gongora Clara
- Marin Cortes Clara
- Marin Durban Garcia Jesus
Presidente
Secretario
- Garcia Gongora Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 89, S 8, H AL 25513, I/A 7 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-04
Empresa: JOSE MARIN PELAEZ Y CIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gongora Clara
- Marin Cortes Clara
- Marin Durban Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 81, S 8, H AL 15541, I/A 27 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-04
Empresa: JOSE MARIN PELAEZ Y CIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Gongora Clara
- Marin Durban Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 617 , F 81, S 8, H AL 15541, I/A 27 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-04
Empresa: MARIN ROSA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Gongora Clara
- Marin Durban Ramon
- Marin Durban Salvador
Secretario
- Garcia Gongora Clara
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 80 , F 116, S 8, H AL 2010, I/A 18 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-14-04
Empresa: CLARA GARCIA SL
Consejero
- Garcia Gongora Clara
- Marin Cortes Clara
- Marin Durban Garcia Jesus
Presidente
Secretario
- Garcia Gongora Clara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 88, S 8, H AL 25513, I/A 3 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-04
Empresa: CLARA GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Gongora Clara
- Marin Durban Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1045 , F 88, S 8, H AL 25513, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-04
Información de GARCIA GONGORA CLARA
Mostramos los datos de GARCIA GONGORA CLARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GONGORA CLARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos