GARCIA GOMEZ MARIA PILAR
Informe ejecutivo de GARCIA GOMEZ MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA GOMEZ MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EASYPYME.TECH AIE | Apoderado | 22/12/2022 | |
EASYPYME.TECH AIE | Consejero | 12/09/2022 | |
HIGH TECH FORMACION SL | Administrador Unico | 19/04/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA GOMEZ MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GOMEZ MARIA PILAR
Empresa: ALPIMA2 GESTIO SL
Administrador Solidario
- Garcia Gomez Maria Pilar
- Paños Martinez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 280468, I/A 5 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Empresa: LA OLA COSTA DEL SOL SL
Administrador Solidario
- Boy Carmona Pablo
- Garcia Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA140182, I/A 2 (20/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-100-29
Consejero
- Garcia Gomez Maria Pilar
- Moreno Vivas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4462 , F 145, S 8, H A 8360, I/A 94 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-03
Empresa: EASYPYME.TECH AIE
Apoderado
- Cunningham Bibiana
- De Toro Torregrosa Andres Manuel
- Garcia Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43999 , F 43, S 8, H M 776158, I/A 2 (22/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-28
Empresa: EASYPYME.TECH AIE
Consejero
- Cunningham Bibiana
- De Toro Torregrosa Andres Manuel
- Garcia Gomez Maria Pilar
Presidente
Secretario
Socio Miembr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43999 , F 41, S 8, H M 776158, I/A 1 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Consejero
- Garcia Gomez Maria Pilar
- Garcia Lacuesta Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3772 , F 132, S 8, H A 8360, I/A 80 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-03
Empresa: HIGH TECH FORMACION SL
Administrador Unico
- Garcia Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22697 , F 10, S 8, H M 405984, I/A 3 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
Empresa: LA OLA COSTA DEL SOL SL
Administrador Solidario
- Boy Carmona Pablo
- Garcia Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5631, L 4538, F 1, S 8, H MA140182, I/A 1 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-29
Empresa: PROMETA INGENIEROS SL
Administrador Unico
- Garcia Gomez Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8539, L 5828, F 8, S 8, H V 116921, I/A 7 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-48-46
Información de GARCIA GOMEZ MARIA PILAR
Mostramos los datos de GARCIA GOMEZ MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GOMEZ MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos