GARCIA GOMEZ EVA MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA GOMEZ EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA GOMEZ EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES HERGA SL | Apoderado Solidario | 09/05/2017 | |
TALLERES HERGA SL | Administrador Mancomunado | 07/03/2017 | |
FACTORIA DE SOFTWARE Y PRODUCCION AUDIOVISUAL TRESIDE SL | Apoderado | 24/12/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA GOMEZ EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GOMEZ EVA MARIA
Empresa: TALLERES HERGA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Gomez Eva Maria
- Garcia Teruel Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303, L 1615, F 221, S 8, H V 21727, I/A 13 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-91-46
Empresa: TALLERES HERGA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Gomez Eva Maria
- Garcia Teruel Jose Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4303, L 1615, F 221, S 8, H V 21727, I/A 12 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-46
Apoderado
- Garcia Gomez Eva Maria
- Sanchez Ponz Jorge- Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28383 , F 10, S 8, H M 511136, I/A 2 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-28
Información de GARCIA GOMEZ EVA MARIA
Mostramos los datos de GARCIA GOMEZ EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GOMEZ EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos