GARCIA GOMEZ BELEN
Informe ejecutivo de GARCIA GOMEZ BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA GOMEZ BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MENE GARCIA SL | Administrador Unico | 26/07/2021 | |
VINOBELEN ALBACETE SL | Socio Unico | 17/01/2017 | |
VINOBELEN ALBACETE SL | Administrador Unico | 17/01/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA GOMEZ BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GOMEZ BELEN
Empresa: MENE GARCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Gomez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1016, L 780, F 205, S 8, H AB 28092, I/A 2 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-02
Empresa: MENE GARCIA SL
Administrador Solidario
- Cabrera Menendez Jose Manuel
- Garcia Gomez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1016, L 780, F 205, S 8, H AB 28092, I/A 2 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-02
Empresa: MENE GARCIA SL
Administrador Solidario
- Cabrera Menendez Jose Manuel
- Garcia Gomez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1016, L 780, F 203, S 8, H AB 28092, I/A 1 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-02
Empresa: VINOBELEN ALBACETE SL
Administrador Unico
- Garcia Gomez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979, L 743, F 84, S 8, H AB 25898, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-02
Empresa: VINOBELEN ALBACETE SL
Socio Único
- Garcia Gomez Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 979, L 743, F 84, S 8, H AB 25898, I/A 1 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-16-02
Información de GARCIA GOMEZ BELEN
Mostramos los datos de GARCIA GOMEZ BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GOMEZ BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos