GARCIA GIL RAFAEL
Informe ejecutivo de GARCIA GIL RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GIL RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEXCEL FIBERS SL | Apoderado Mancomunado | 11/01/2016 | 29/11/2018 |
COTRACAN 2003 SL | Consejero | 15/04/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA GIL RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GIL RAFAEL
Empresa: HEXCEL FIBERS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1616 , F 82, S 8, H TO 23613, I/A 26 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-45
Empresa: HEXCEL FIBERS SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1575 , F 21, S 8, H TO 23613, I/A 20 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-45
Empresa: COTRACAN 2003 SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 35, S 8, H GC 32311, I/A 7 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-35
Información de GARCIA GIL RAFAEL
Mostramos los datos de GARCIA GIL RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GIL RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos