GARCIA GIJON GLORIA
Informe ejecutivo de GARCIA GIJON GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA GIJON GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBELLA LEGAL HELP SL | Administrador Unico | 20/07/2017 | |
TICS 3G SL | Socio Unico | 31/05/2013 | |
TICS 3G SL | Administrador Unico | 31/05/2013 | |
GARBIBLANCS SL | Administrador Solidario | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA GIJON GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GIJON GLORIA
Empresa: MARBELLA LEGAL HELP SL
Administrador Unico
- Garcia Gijon Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5640, L 4547, F 1, S 8, H MA140606, I/A 1 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-29
Empresa: TICS 3G SL
Administrador Unico
- Garcia Gijon Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5144, L 4051, F 90, S 8, H MA118414, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-29
Empresa: TICS 3G SL
Socio Único
- Garcia Gijon Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5144, L 4051, F 90, S 8, H MA118414, I/A 1 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-29
Empresa: GARBIBLANCS SL
Administrador Solidario
- Blanco Miranda Joaquin
- Garcia Gijon Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 34, S 8, H AS 39340, I/A 1 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-33
Información de GARCIA GIJON GLORIA
Mostramos los datos de GARCIA GIJON GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GIJON GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos