GARCIA GARCIA UBALDO
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA UBALDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GARCIA UBALDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALZADOS ROY SA | Consejero | 26/02/2014 | 14/06/2018 |
CALZADOS LUMEN SA | Consejero | 11/02/2014 | 23/05/2018 |
CALZADOS ROY SA | Consejero | 22/11/2011 | 26/02/2014 |
CALZADOS LUMEN SA | Consejero | 14/11/2011 | 11/02/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA UBALDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA UBALDO
Empresa: CALZADOS ROY SA
Consejero
- Fernandez De Tejada Quemada Manuel Juan Maria
- Garcia Garcia Miguel
- Garcia Garcia Ubaldo
- Martinez Lacalle Lorenzo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 219, S 8, H VI 1183, I/A 11 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-01
Empresa: CALZADOS LUMEN SA
Consejero
- Fernandez De Tejada Quemada Manuel Juan Maria
- Garcia Garcia Miguel
- Garcia Garcia Ubaldo
- Martinez Lacalle Lorenzo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 23, S 8, H LO 997, I/A 16 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-26
Empresa: CALZADOS ROY SA
Consejero
- Fernandez De Tejada Quemada Manuel Juan Maria
- Garcia Garcia Miguel
- Garcia Garcia Ubaldo
- Martinez Lacalle Lorenzo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 219, S 8, H VI 1183, I/A 10 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-01
Empresa: CALZADOS ROY SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 219, S 8, H VI 1183, I/A 10 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-01
Empresa: CALZADOS LUMEN SA
Consejero
- Fernandez De Tejada Quemada Manuel Juan Maria
- Garcia Garcia Miguel
- Garcia Garcia Ubaldo
- Martinez Lacalle Lorenzo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 22, S 8, H LO 997, I/A 15 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-26
Empresa: CALZADOS LUMEN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 22, S 8, H LO 997, I/A 15 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-26
Empresa: CALZADOS ROY SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 473 , F 218, S 8, H VI 1183, I/A 9 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-01
Empresa: CALZADOS LUMEN SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 263 , F 22, S 8, H LO 997, I/A 14 (14/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-222-26
Información de GARCIA GARCIA UBALDO
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA UBALDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA UBALDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos