GARCIA GARCIA SALVADOR
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GARCIA GARCIA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNICAJA BANCO SA | Apoderado Mancomunado | 13/12/2018 | |
ECODAGO SL | Socio Unico | 27/10/2016 | |
ECODAGO SL | Administrador Unico | 27/10/2016 | |
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PEANSA 18570 SL | Apoderado Mancomunado | 28/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA SALVADOR
Empresa: ALKIGAR SA
Consejero
- Garcia Garcia Salvador
Presidente
- Garcia Garcia Salvador
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991 , F 11, S 8, H M 97969, I/A 10 (10/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-11-28
Empresa: PROPIGAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Garcia Salvador
Consejero
- Garcia Garcia Salvador
Presidente
- Garcia Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11808 , F 42, S 8, H M 185396, I/A 2 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: POLIGONO GARZA 2000 SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Garcia Salvador
Consejero
- Garcia Garcia Salvador
Presidente
- Garcia Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14069 , F 191, S 8, H M 231019, I/A 2 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: ALQUILERES E INMUEBLES ALKIN SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Garcia Salvador
Consejero
- Garcia Garcia Salvador
Presidente
- Garcia Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11799 , F 136, S 8, H M 185257, I/A 2 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Garcia Salvador
Consejero
- Garcia Garcia Salvador
Presidente
- Garcia Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11799 , F 122, S 8, H M 185256, I/A 2 (21/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-101-28
Empresa: UNICAJA BANCO SA
Apoderado Mancomunado
- Alba Torres Jose Manuel
- Alonso Grandes Domingo
- Bengoa Ruigomez Alejandro
- Calvo Castelani Maria Del Carmen
- Ceballo Sanchez Juan Pedro
- Del Pozo Riaño Angel
- Diez Perez Monica Beatriz
- Escudero Gonzalez Jesus
- Fernandez Cabrera Eloy
- Fernandez Gonzalez Francisco Javier
- Garcia Garcia Manuel
- Garcia Garcia Salvador
- Garcia Vidal Marta
- Giron Moreno Almudena
- Gonzalez Lopez David
- Gutierrez Gonzalez Jose Enrique
- Jorge De Alba Salvador
- Lopez Canales David
- Lopez Fraile Pedro
- Lopez Sanchez Alberto
- Mateos Ramos Maria Jose
- Ortiz Otondo Cristina
- Pohland Anika
- Rodriguez Cure Vanessa
- Rodriguez Villalobos Salvador
- Ruiz Marin Antonio
- Sanchez Vallecillo Angel Maria
- Seco Rodriguez Jose Luis
- Senise Hernandez Enrique Luis
- Torres Salazar Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5786, L 4693, F 2, S 8, H MA111580, I/A 124 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-29
Empresa: ALKIGAR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Garcia Salvador
- Garcia Gonzalez Carlos
- Garcia Gonzalez Isabel
- Garcia Gonzalez Joaquin
- Garcia Gonzalez Salvador
Presidente
- Garcia Garcia Salvador
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991 , F 11, S 8, H M 97969, I/A 9 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Empresa: ALKIGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991 , F 11, S 8, H M 97969, I/A 9 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Empresa: ECODAGO SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2544 , F 191, S 8, H CO 37421, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-14
Empresa: ECODAGO SL
Socio Único
- Garcia Garcia Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2544 , F 191, S 8, H CO 37421, I/A 1 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-211-14
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GARCIA SALVADOR
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos