GARCIA GARCIA ROBERTO ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA ROBERTO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GARCIA ROBERTO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORTEGADA SERVICIOS AUXILIARES SL | Socio Unico | 20/01/2022 | |
PORTAS MADEVAL SL | Administrador Unico | 11/11/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA ROBERTO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA ROBERTO ANTONIO
Empresa: CORTEGADA SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Roberto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3887, L 3887, F 93, S 8, H PO 55147, I/A 12 (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-36
Empresa: CORTEGADA SERVICIOS AUXILIARES SL
Socio Único
- Garcia Garcia Roberto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3887, L 3887, F 92, S 8, H PO 55147, I/A 11 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-36
Empresa: CORTEGADA SERVICIOS AUXILIARES SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Roberto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3887, L 3887, F 92, S 8, H PO 55147, I/A 8 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-36
Empresa: PORTAS MADEVAL SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Roberto Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4162, L 4162, F 80, S 8, H PO 61070, I/A 1 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-36
Empresa: GASCO & GARCIA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Roberto Antonio
- Gasco Fernandez Jose Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 428 , F 215, S 8, H GU 5241, I/A 3 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-19
Información de GARCIA GARCIA ROBERTO ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA ROBERTO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA ROBERTO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos